序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵磊 | 60% | 1200.0万人民币 |
2 | 李树民 | 40% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵磊
|
|
2 |
李树民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-19 | 经营期限 |
2011年4月26日 至 2021年4月25日
|
2011年4月26日 至 2041年5月10日
|
2 | 2017-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕子成 [退出]
|
赵磊 [新增]
|
3 | 2017-01-16 | 股东(****起人)认缴出资额 |
吕子成 出资 1200万人民币;李树民 出资 800万人民币;
|
李树民 出资 800万人民币;赵磊 出资 1200万人民币;
|
4 | 2017-01-16 | 投资人(股权)变更 |
李树民;吕子成; [退出]
|
李树民;赵磊; [新增]
|
5 | 2017-01-16 | 经理备案 |
吕子成 [退出]
|
赵磊 [新增]
|
6 | 2017-01-16 | 董事备案 |
吕子成 [退出]
|
赵磊 [新增]
|
7 | 2015-05-22 | 经营范围变更 |
钢材、铁矿粉、焦炭、铁球团、耐火材料、五金、建材(木材、石灰除外)、交电批****、零售***
|
钢材、铁矿粉、焦炭、铁球团、耐火材料、五金、建材(木材、石灰除外)、交电、石灰石批****、零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|