序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文虎 | 50% | 660万人民币 |
2 | 姚素文 | 33.33333% | 440万人民币 |
3 | 潘龙 | 16.66667% | 220万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘士强
|
|
2 |
姚素文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 法定代表人变更 |
刘文虎
|
刘士强
|
2 | 2021-12-21 | 财务负责人 |
|
刘文虎 ***
|
3 | 2021-12-21 | 联络员备案 |
备案手机:
|
刘文虎 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文虎 [退出]
|
刘士强 [新增]
|
5 | 2020-10-30 | 投资人(股权)变更 |
刘文虎 出资 660万人民币;姚素文 出资 440万人民币;
|
刘文虎 出资 660万人民币;姚素文 出资 440万人民币;潘龙 出资 220万人民币; [新增]
|
6 | 2020-10-30 | 注册资本变更 |
1100万人民币
|
1320.000000万人民币( + 20% )
|
7 | 2018-10-26 | 地址变更 |
乐亭县乐亭镇健康路239号
|
乐亭县新寨镇一村二街13排2号
|
8 | 2017-07-13 | 投资人(股权)变更 |
王忠彬 出资 440万人民币; [退出]刘文虎 出资 660万人民币;
|
姚素文 出资 440万人民币; [新增]刘文虎 出资 660万人民币;
|
9 | 2017-07-13 | 法定代表人变更 |
王忠彬
|
刘文虎
|
10 | 2017-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常亚明 [退出]
|
刘文虎 [新增]
|