序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-13 | 负责人变更 |
刘玉学 [退出]
|
彭伟 [新增]
|
2 | 2018-01-17 | 隶属企业名称变更 |
中央储备粮秦皇岛直属库有限公司
|
中央储备粮秦皇岛直属库有限公司
|
3 | 2018-01-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2018-01-17 | 经营范围变更 |
粮食购销(有效期至2016年8月1日)
|
粮食收购、储存、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-01-17 | 名称变更 |
中央储备粮秦皇岛直属库有限公司乐亭分公司
|
中央储备粮秦皇岛直属库有限公司乐亭分公司
|
6 | 2018-01-16 | 市场主体类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
股份合作制分支机构
|
7 | 2018-01-16 | 市场主体类型变更 |
股份合作制分支机构
|
股份合作制分支机构
|
8 | 2018-01-16 | 市场主体类型变更 |
股份合作制分支机构
|
国有经营单位(非法人)
|
9 | 2018-01-16 | 隶属单位名称变更 |
中央储备粮秦皇岛直属库
|
中央储备粮秦皇岛直属库有限公司
|
10 | 2018-01-16 | 名称变更 |
中央储备粮秦皇岛直属库乐亭分库
|
中央储备粮秦皇岛直属库有限公司乐亭分公司
|