序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁兆亮 | 80% | 16.0万人民币 |
2 | 刘翠莲 | 20% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘翠莲
|
|
2 |
丁兆亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-24 | 投资人(股权)变更 |
刘翠莲 出资 4万人民币;王海涛 出资 16万人民币; [退出]
|
刘翠莲 出资 4万人民币;丁兆亮 出资 16万人民币; [新增]
|
2 | 2020-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王海涛 [退出]
|
丁兆亮 [新增]
|
3 | 2020-03-06 | 财务负责人 |
杨红军 ***
|
杨志新 ***
|
4 | 2020-03-06 | 投资人(股权)变更 |
丁海燕 出资 0万人民币; [退出]刘翠莲 出资 16万人民币;
|
刘翠莲 出资 4( - 75% )万人民币;王海涛 出资 16万人民币; [新增]
|
5 | 2020-03-06 | 经营范围变更 |
普通货运,普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
道路普通货物运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-03-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁海燕 [退出]
|
王海涛 [新增]
|
7 | 2015-12-29 | 经营范围变更 |
普通货运,普通货运(有效期至2018年9月22日)
|
普通货运,普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2015-12-29 | 财务负责人 |
|
杨红军
|
9 | 2015-12-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨红军 备案手机:*****
|
10 | 2014-10-09 | 经营范围变更 |
普通货运(有效期至2014年9月22日)
|
普通货运,普通货运(有效期至2018年9月22日)
|