序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张帆 | 50% | 1500.0万人民币 |
2 | 商霄君 | 50% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张帆
|
|
2 |
商霄君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-30 | 经营范围变更 |
海水捕捞
|
海水捕捞;货物进出口
|
2 | 2018-02-13 | 投资人(股权)变更 |
赵志辉 出资 1500万人民币; [退出]潘守霞 出资 1500万人民币; [退出]
|
张帆 出资 1500万人民币; [新增]商霄君 出资 1500万人民币; [新增]
|
3 | 2018-02-13 | 财务负责人 |
商霄君
|
李才生
|
4 | 2018-02-13 | 法定代表人变更 |
赵志辉
|
张帆
|
5 | 2017-10-23 | 财务负责人 |
|
商霄君
|
6 | 2017-10-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李才生 备案手机:*****
|
7 | 2014-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
潘守霞
|
8 | 2014-09-26 | 投资人(股权)变更 |
赵志辉;赵继海; [退出]
|
赵志辉;潘守霞; [新增]
|
9 | 2014-09-26 | 监事备案 |
|
潘守霞 [新增]
|