序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邸勇强 | 80% | 400万人民币 |
2 | 邸勇刚 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓海丰
|
|
2 |
邸勇刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 法定代表人变更 |
杨春池
|
邓海丰
|
2 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玖珠 [退出]
|
邸勇刚 [新增]
|
3 | 2020-12-28 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王力军 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-12-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-26全面修订.; 2020-12-26全面修订.
|
5 | 2020-12-28 | 财务负责人 |
|
王力军 ***
|
6 | 2020-12-28 | 投资人(股权)变更 |
杨春池 出资 100万人民币; [退出]崔雅芬 出资 400万人民币; [退出]
|
邸勇强 出资 400.000000万人民币; [新增]邸勇刚 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
7 | 2020-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨春池 [退出]
|
邓海丰 [新增]
|
8 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘一君 [退出]
|
刘玖珠 [新增]
|
9 | 2016-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李志敏 [退出]
|
杨春池 [新增]
|
10 | 2016-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建敏 [退出]
|
杨春池 [新增]
|