序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛市社会福利企业公司 | 100% | 110.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛市社会福利科星修造厂铝材分厂
|
朱琳洁 | 2000-11-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 法定代表人变更 |
李健超
|
魏翔宇
|
2 | 2021-02-05 | 联络员备案 |
备案手机:
|
董洁 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-02-05 | 财务负责人 |
|
董洁 ***
|
4 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
王文海
|
李健超
|
5 | 2015-03-05 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
无
|
6 | 2015-03-05 | 主管部门(出资人)变动备案 |
秦皇岛市社会福利企业公司 出资 110万人民币;
|
秦皇岛市社会福利企业公司 出资 110万人民币;
|
7 | 2015-03-05 | 撤销分支机构变更 |
无
|
无
|
8 | 2015-03-05 | 法定代表人变更 |
李春芳
|
王文海
|
9 | 2014-05-26 | 法定代表人变更 |
秦炎
|
李春芳
|