序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁璐 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁璐
|
|
2 |
戴春光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛浩宸旅游开****有限公司三亚分公司
|
袁璐 | 2020-06-03 |
2 |
秦皇岛浩宸旅游开****有限公司唐山分公司
|
袁璐 | 2020-04-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-02章程修正案备案
|
2 | 2018-07-24 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区义乌小商品城11栋113号
|
河北省秦皇岛市海港区海阳路166号412室
|
3 | 2016-05-19 | 章程备案 |
无
|
2016-05-19新章程***
|
4 | 2016-05-19 | 投资人(股权)变更 |
袁璐;戴春光; [退出]刘建华; [退出]
|
袁璐;
|
5 | 2016-05-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-05-19 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘建华 出资 120万人民币;戴春光 出资 125万人民币;袁璐 出资 255万人民币;
|
袁璐 出资 500万人民币;
|