序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建成 | 50% | 25.0万人民币 |
2 | 李继忠 | 50% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建成
|
|
2 |
李继忠
|
|
3 |
朱荣辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李继忠 [退出]
|
李建成 [新增]
|
2 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李建成 [退出]
|
李继忠 [新增]
|
3 | 2020-09-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵龙江 [退出]
|
朱荣辉 [新增]
|
4 | 2020-09-03 | 法定代表人变更 |
李继忠
|
李建成
|
5 | 2020-07-07 | 经营期限 |
2010年7月21日 至 2020年7月20日
|
2010年7月21日 至 2040年7月20日
|
6 | 2020-07-07 | 联络员备案 |
胡欣红 *** 备案手机:***
|
李然 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-04-14 | 财务负责人 |
|
沈秋伟
|
8 | 2016-04-14 | 住所变更 |
抚宁县南戴河富园里小区
|
秦皇岛北戴河新区南戴河旅游度假区一小区光明路北(非常海度假公寓)
|
9 | 2016-04-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
胡欣红 备案手机:*****
|
10 | 2016-04-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-04-06住所变更
|