序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杜义军 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜义军
|
|
2 |
曹苏仍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛顺通交通设施有限公司第一分公司
|
韩文忠 | 2014-09-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-23 | 经营期限 |
2010年7月9日 至 2020年7月8日
|
2010年7月9日 至 2060年7月8日
|
2 | 2020-07-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-21章程修正案**
|
3 | 2018-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2018-11-05 | 经营范围变更 |
交通管理用金属标志及设施安装、销售;市政公共设施及公路的养护**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
交通管理用金属标志及设施安装、销售;市政公共设施及公路的养护;市政道路工程的设计、施工;提供劳务服务;安全技术防范系统的设计、安装及维修**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-10-19 | 财务负责人 |
|
黎冬雪
|
6 | 2017-10-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杜义军 备案手机:*****
|