序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钱思寰 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱思寰
|
|
2 |
梁丽莉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 法定代表人变更 |
吴治震
|
钱思寰
|
2 | 2020-11-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-15章程修正案备案**
|
3 | 2020-11-03 | 投资人(股权)变更 |
吴治震 出资 1000万人民币; [退出]
|
钱思寰 出资 1000万人民币; [新增]
|
4 | 2020-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-16章程修正案**
|
5 | 2020-04-21 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区新闻里37栋601号
|
河北省秦皇岛市海港区万科假日风景7栋2901-2902号
|
6 | 2016-05-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钱思寰 [退出]
|
吴治震 [新增]
|
7 | 2016-05-05 | 经理备案 |
钱思寰 [退出]
|
吴治震 [新增]
|
8 | 2016-05-05 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
1000.0000万人民币( + 900% )
|
9 | 2016-05-05 | 董事备案 |
钱思寰 [退出]
|
吴治震 [新增]
|
10 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
吴治震 备案手机:*****
|