序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾学宾 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾学宾
|
|
2 |
李洪江
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛荣安房地产经纪有限公司第一分公司
|
孟广静 | 2021-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-11章程修正案**
|
2 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟广静 [退出]
|
贾学宾 [新增]
|
3 | 2022-04-11 | 投资人(股权)变更 |
孟广静 出资 100万人民币; [退出]
|
贾学宾 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2022-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟继刚 [退出]
|
李洪江 [新增]
|
5 | 2022-04-11 | 财务负责人 |
王丽霞 ***
|
雷云生 ***
|
6 | 2022-04-11 | 法定代表人变更 |
孟广静
|
贾学宾
|
7 | 2021-07-08 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区建新里二区27-6
|
河北省秦皇岛市海港区红卫里2栋1-1号
|
8 | 2021-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-07-07章程修正案备案**
|
9 | 2020-08-14 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市海港区海建里27栋6号
|
河北省秦皇岛市海港区建新里二区27-6
|
10 | 2020-08-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-13章程修正案**
|