序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中信兴业投资集团有限公司 | 97.27089% | 134035.6299万人民币 |
2 | 中信兴业投资宁波有限公司 | 2.72911% | 3760.6105万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱志华
|
|
2 |
徐佐
|
|
3 |
付于武
|
|
4 |
鲍毅
|
|
5 |
姜世明
|
|
6 |
张坚
|
|
7 |
刘二飞
|
|
8 |
徐斌
|
|
9 |
丁道一
|
|
10 |
郎玉玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中信戴卡轮毂制造股份有限公司销售服务分公司
|
高秀英 | 2006-11-09 |
2 |
戴卡轮毂制造有限公司北京分公司
|
赵卫萍 | 1994-07-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-18 | 法定代表人变更 |
武汉琦
|
朱志华
|
2 | 2022-08-18 | 经理备案 |
武汉琦
|
朱志华
|
3 | 2022-08-18 | 董事备案 |
丁道一;付于武;徐斌;姜世明;徐佐;高秀英;郎玉玲;张坚;刘二飞;武汉琦;鲍毅
|
鲍毅;姜世明;郎玉玲;付于武;张坚;刘二飞;丁道一;朱志华;徐佐;徐斌;高秀英
|
4 | 2022-06-30 | 董事备案 |
高秀英徐佐丁道一朱志华 [退出]鲍毅李红源 [退出]张坚付于武刘二飞姜世明武汉琦
|
高秀英武汉琦姜世明鲍毅徐佐付于武郎玉玲 [新增]张坚徐斌 [新增]丁道一刘二飞
|
5 | 2022-06-16 | 注册资本(金)变更 |
207509.759200万人民币
|
197134.271300万人民币( - 5% )
|
6 | 2022-06-16 | 实收资本变更 |
18011.042800万人民币
|
197134.271300万人民币( + 994.51892% )
|
7 | 2022-06-16 | 章程备案 |
无
|
2022-05-11章程备案
|
8 | 2021-09-29 | 监事备案 |
才淑梅张杰龙淼次晓丽葛鹏 [退出]
|
才淑梅刘鑫焱 [新增]龙淼次晓丽张杰
|
9 | 2021-08-05 | 章程备案 |
无
|
2021-07-30章程备案
|
10 | 2020-01-08 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司(非上市)
|
股份有限公司(外商投资、未上市)
|