序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凯盛科技集团有限公司 | 56.8201% | 72507.03万人民币 |
2 | 宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙) | 21.78% | 27793.03万人民币 |
3 | 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 21.3999% | 27308万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕应成
|
|
2 |
胡殿芳
|
|
3 |
陈鹏
|
|
4 |
李迎旭
|
|
5 |
夏申
|
|
6 |
韩黎明
|
|
7 |
卞英姿
|
|
8 |
侯绍欣
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
中国耀华玻璃集团公司财务结算中心
|
卞英姿 | 2007-08-01 |
2 |
中国耀华玻璃集团公司工程分公司
|
杨绍成 | 1999-05-20 |
3 |
中国耀华玻璃集团公司重庆经销处
|
张珉 | 1997-05-12 |
4 |
中国耀华玻璃集团公司雷庄矿
|
曹阳 | 1996-11-27 |
5 |
中国耀华玻璃集团公司合肥经销处
|
何庆民 | 1995-11-01 |
6 |
中国耀华玻璃集团公司天津经销处
|
谢志义 | 1995-05-08 |
7 |
中国耀华玻璃集团公司柳州经销处
|
崔金铭 | 1995-03-01 |
8 |
中国耀华玻璃集团公司工会俱乐部
|
伦世芳 | 1995-02-11 |
9 |
中国耀华玻璃集团公司长沙经销处
|
贾涛 | 1994-12-21 |
10 |
中国耀华玻璃集团公司驻北京经销处
|
刘贺义 | 1994-10-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
夏申汤李炜 [退出]吕应成解长青 [退出]李迎旭
|
胡殿芳 [新增]陈鹏 [新增]吕应成李迎旭夏申
|
2 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕应成 [退出]
|
胡殿芳 [新增]
|
3 | 2021-11-24 | 法定代表人变更 |
汤李炜
|
吕应成
|
4 | 2021-11-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
卞英姿韩翠红 [退出]韩黎明
|
侯绍欣 [新增]韩黎明卞英姿
|
5 | 2020-09-15 | 章程备案 |
无
|
2020-08-18外资转内资新章程;变更公司类型、股东
|
6 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
解长青吕应成李迎旭徐峰 [退出]汤李炜
|
吕应成李迎旭解长青夏申 [新增]汤李炜
|
7 | 2020-09-15 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(台港澳与境内合资)
|
其他有限责任公司
|
8 | 2020-09-15 | 投资人(股权)变更 |
嘉源投资一期基金(天津)(有限合伙) 出资 63.8万人民币; [退出]辉硕控股有限公司 出资 20749.07万人民币; [退出]秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 出资 27308万人民币;弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) 出资 6980.16万人民币; [退出]凯盛科技集团有限公司 出资 72507.03万人民币;
|
宁波梅山保税港区信达盈新投资合伙企业(有限合伙) 出资 27793.03万人民币; [新增]秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 出资 27308万人民币;凯盛科技集团有限公司 出资 72507.03万人民币;
|
9 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐宁 [退出]徐峰卞英姿 [退出]李迎旭毛琳娜 [退出]
|
解长青 [新增]吕应成 [新增]徐峰李迎旭汤李炜 [新增]
|
10 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐玉林 [退出]宋英利 [退出]杨荣顺 [退出]
|
韩黎明 [新增]韩翠红 [新增]卞英姿 [新增]
|