序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐山鑫丰热电集团有限公司 | 67.33333% | 2020.0万人民币 |
2 | 刘玉清 | 26% | 780.0万人民币 |
3 | 柳志文 | 5% | 150.0万人民币 |
4 | 李恩成 | 1.66667% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘玉清
|
|
2 |
张春立
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛市天星房地产开****有限公司卢龙分公司
|
李艳红 | 2008-02-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-20 | 经营范围变更 |
房地产开****、销售;建材销售
|
房地产开****、销售;建材销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-11-20 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区达润时代逸城三期B-3号楼2-101号
|
河北省秦皇岛市海港区碧海云天小区9-3-102号
|
3 | 2018-11-20 | 法定代表人变更 |
柳志文
|
刘玉清
|
4 | 2018-11-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-19章程修正案
|
5 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李恩成 [退出]
|
张春立 [新增]
|
6 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉清 [退出]
|
柳志文 [新增]
|
7 | 2017-07-11 | 监事备案 |
李恩成 [退出]
|
张春立 [新增]
|
8 | 2017-07-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
唐山鑫丰热电有限公司;刘玉清;柳志文;李恩成;
|
唐山鑫丰热电集团有限公司; [名称变更]刘玉清;柳志文;李恩成;
|
9 | 2017-07-11 | 经理备案 |
刘玉清 [退出]
|
柳志文 [新增]
|
10 | 2017-07-11 | 法定代表人变更 |
刘玉清
|
柳志文
|