序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洪波 | 100% | 210.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈晓宇
|
|
2 |
李洪波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈晓宇刘书兰 [退出]王嫄 [退出]
|
陈晓宇
|
2 | 2017-05-22 | 董事备案 |
陈晓宇刘书兰 [退出]王嫄 [退出]
|
陈晓宇
|
3 | 2017-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2009年7月10日 至 2019年7月9日
|
2009年7月10日 至 2059年7月9日
|
4 | 2015-11-17 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):房地产信息咨询;房地产居间、代理;代办房地产抵押贷款手续;广告策划,设计、制作、****布、代理国内广告**
|
房地产信息咨询;房地产经纪服务;代办房地产抵押贷款手续;广告策划;设计、制作、****布、代理国内各类广告;提供劳务服务;文体活动组织策划;会议及展览服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-11-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-11-16经营范围
|
6 | 2015-10-12 | 联络员备案 |
|
李建祎
|
7 | 2015-10-12 | 章程备案 |
无
|
2015-09-25新章程
|
8 | 2015-10-12 | 投资人(股权)变更 |
刘书兰 出资 84万人民币; [退出]王嫄 出资 63万人民币; [退出]李洪波 出资 63万人民币;
|
李洪波 出资 210( + 233.33333% )万人民币;
|
9 | 2015-10-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2015-10-12 | 财务负责人 |
|
翁士嘉
|