序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢志刚 | 40% | 80.0万人民币 |
2 | 庞硕 | 35% | 70.0万人民币 |
3 | 张凤朝 | 25% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庞硕
|
|
2 |
邢志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-03 | 法定代表人变更 |
张凤朝
|
庞硕
|
2 | 2019-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
庞硕 [退出]
|
邢志刚 [新增]
|
3 | 2019-04-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张凤朝 [退出]
|
庞硕 [新增]
|
4 | 2017-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晨辉 [退出]
|
庞硕 [新增]
|
5 | 2017-07-05 | 监事备案 |
刘晨辉 [退出]
|
庞硕 [新增]
|
6 | 2016-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-25股东变更
|
7 | 2016-06-07 | 财务负责人 |
|
岳月
|
8 | 2016-06-07 | 投资人(股权)变更 |
张凤朝;庞硕;刘晨辉; [退出]
|
张凤朝;庞硕;邢志刚; [新增]
|
9 | 2016-06-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨萍 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-07 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘晨辉 出资 0万人民币;庞硕 出资 0万人民币;张凤朝 出资 0万人民币;
|
庞硕 出资 70万人民币;张凤朝 出资 50万人民币;邢志刚 出资 80万人民币;
|