序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王浙宁 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 经营期限 |
2011年11月16日 至 2021年11月15日
|
2011年11月16日 至 2061年11月15日
|
2 | 2021-10-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-10-27章程修正案备案**
|
3 | 2017-05-12 | 注册资本(金)变更 |
5000万人民币
|
500.0000万人民币( - 90% )
|
4 | 2017-05-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-05-08减资
|
5 | 2017-05-12 | 投资人(股权)变更 |
王浙宁 出资 5000万人民币;
|
王浙宁 出资 500( - 90% )万人民币;
|
6 | 2017-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈建国 [退出]
|
杨品锋 [新增]
|
7 | 2017-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱清国 [退出]
|
王银雁 [新增]
|
8 | 2017-03-07 | 法定代表人变更 |
陈建国
|
杨品锋
|
9 | 2017-03-07 | 财务负责人 |
|
葛素萍
|
10 | 2017-03-07 | 经理备案 |
陈建国 [退出]
|
杨品锋 [新增]
|