序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王金英 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 田英东 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
田英东
|
|
2 |
李玉国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王金英 [退出]
|
田英东 [新增]
|
2 | 2018-10-18 | 投资人(股权)变更 |
王金英 出资 50万人民币;陈桂侠 出资 50万人民币; [退出]
|
王金英 出资 50万人民币;田英东 出资 50.000000万人民币; [新增]
|
3 | 2018-10-18 | 法定代表人变更 |
王金英
|
田英东
|
4 | 2018-10-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-10-10章程修正案**
|
5 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
陈桂侠
|
王金英
|
6 | 2018-04-24 | 投资人(股权)变更 |
李玉国 出资 50万人民币; [退出]陈桂侠 出资 50万人民币;
|
王金英 出资 50万人民币; [新增]陈桂侠 出资 50万人民币;
|
7 | 2018-04-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
李玉国; [退出]陈桂侠;
|
王金英; [新增]陈桂侠;
|
8 | 2018-04-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-04-10章程修正案**
|
9 | 2018-01-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐照海 [退出]
|
陈桂侠 [新增]
|
10 | 2018-01-08 | 法定代表人变更 |
徐照海
|
陈桂侠
|