序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-11 | 负责人变更 |
姜广辉 [退出]
|
刘恩 [新增]
|
2 | 2020-05-09 | 负责人变更 |
王才 [退出]
|
姜广辉 [新增]
|
3 | 2016-05-19 | 财务负责人 |
|
李广新
|
4 | 2016-05-19 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘金成 备案手机:*****
|
5 | 2015-03-04 | 经营场所变更 |
青龙满族自治县青龙镇燕山路213号
|
河北省秦皇岛市青龙满族自治县青龙镇燕山路248号
|
6 | 2015-01-14 | 负责人变更 |
李俊胜 [退出]
|
王才 [新增]
|