序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王遵元 | 70% | 74.2万人民币 |
2 | 初翠丽 | 30% | 31.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于新莲
|
|
2 |
初翠丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-07-07第二章第六条住所,第九章第五十条营业期限。
|
2 | 2019-07-17 | 经营期限 |
2009年8月18日 至 2019年8月17日
|
2009年8月18日 至 2039年8月17日
|
3 | 2019-07-17 | 地址变更 |
秦皇岛市北戴河区小薄荷寨
|
河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号
|
4 | 2015-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王遵元 [退出]
|
于新莲 [新增]
|
5 | 2015-08-21 | 法定代表人变更 |
王遵元
|
于新莲
|
6 | 2015-08-21 | 董事备案 |
王遵元 [退出]
|
于新莲 [新增]
|
7 | 2015-08-21 | 经理备案 |
王遵元 [退出]
|
于新莲 [新增]
|