序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付德成 | 93.33333% | 700万人民币 |
2 | 董荷芬 | 6.66667% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
付德成
|
|
2 |
董荷芬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-09 | 经营期限 |
2002年6月24日 至 2022年6月23日
|
2002年6月24日 至 2032年6月23日
|
2 | 2022-03-09 | 经营范围变更 |
电力自动化控制系统、电子产品的研****、销售、代购、代销;智能仪表、教学仪器设备开****、生产、销售;楼宇智能化系统的设计、安装;计算机办公设备的销售及系统集成*
|
电力自动化控制系统、电子产品的开****、销售、代购、代销;智能仪表、教学仪器设备开****、生产、销售;新能源技术推广服务;软件开****;技术开****、技术咨询、技术推广、技术服务、技术转让;互联网信息服务;计算机信息系统集成服务;建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及调试;安全技术防范系统的设计、安装、维修;设计、制作、****布、代理国内各类广告;文体活动策划;房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2022-03-09 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-01经营范围变更
|
4 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹春兴 [退出]
|
付德成 [新增]
|
5 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田继民 [退出]
|
董荷芬 [新增]
|
6 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
沃春野 [退出]
|
付德成 [新增]
|
7 | 2015-03-26 | 投资人(股权)变更 |
沃春野 出资 30万人民币; [退出]尹春兴 出资 700万人民币; [退出]付小伦 出资 20万人民币; [退出]
|
付德成 出资 700万人民币; [新增]董荷芬 出资 50万人民币; [新增]
|
8 | 2015-03-26 | 章程备案 |
无
|
2015-03-18股东
|
9 | 2015-03-26 | 法定代表人变更 |
尹春兴
|
付德成
|
10 | 2015-03-26 | 经理备案 |
沃春野 [退出]
|
付德成 [新增]
|