序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁立华 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁立华
|
|
2 |
黄金岐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李明涛 [退出]
|
黄金岐 [新增]
|
2 | 2017-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁和财 [退出]
|
袁立华 [新增]
|
3 | 2017-10-11 | 法定代表人变更 |
袁和财
|
袁立华
|
4 | 2017-10-11 | 财务负责人 |
|
杨宏屹
|
5 | 2017-10-11 | 董事备案 |
袁和财 [退出]
|
袁立华 [新增]
|
6 | 2017-10-11 | 经理备案 |
袁和财 [退出]
|
袁立华 [新增]
|
7 | 2017-10-11 | 章程备案 |
无
|
2017-09-19股东
|
8 | 2017-10-11 | 投资人(股权)变更 |
袁和财 出资 50万人民币; [退出]
|
袁立华 出资 50万人民币; [新增]
|
9 | 2017-10-11 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
袁立华 备案手机:*****
|
10 | 2013-11-14 | 其他事项备案 |
其他
|
其他
|