序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛中信房地产开****有限公司 | 50% | 1000.0万人民币 |
2 | 王秋香 | 400.0万人民币 | |
3 | 秦皇岛市佳宜装饰工程有限公司 | 10% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡敬林
|
|
2 |
王秋香
|
|
3 |
张立新
|
|
4 |
蔡保峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛首信典当有限责任公司山海关分公司
|
李莉丽 | 2015-06-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-03 | 经营范围变更 |
动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务**
|
动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2020-11-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-02章程修正案**
|
3 | 2020-11-03 | 经营范围变更 |
许可经营项目:动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务(典当经营许可证有效期至2017年04月18日)**
|
动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务**
|
4 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘永山 [退出]
|
蔡保峰 [新增]
|
5 | 2017-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王秋香张立新纪玉玲 [退出]刘文远 [退出]胡敬林
|
王秋香张立新胡敬林
|
6 | 2017-11-22 | 董事备案 |
王秋香张立新纪玉玲 [退出]刘文远 [退出]胡敬林
|
王秋香张立新胡敬林
|
7 | 2017-11-22 | 监事备案 |
刘永山 [退出]
|
蔡保峰 [新增]
|
8 | 2017-11-03 | 投资人(股权)变更 |
秦皇岛中信房地产开****有限公司 出资 1000万人民币;秦皇岛燕大燕软信息系统有限公司 出资 200万人民币; [退出]王秋香 出资 400万人民币;纪玉玲 出资 400万人民币; [退出]
|
秦皇岛中信房地产开****有限公司 出资 1000.000000万人民币;秦皇岛市佳宜装饰工程有限公司 出资 200.000000万人民币; [新增]王秋香 出资 800.000000( + 100% )万人民币;
|
9 | 2017-11-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-27股东
|
10 | 2016-03-14 | 财务负责人 |
|
王秋香
|