序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔木 | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 陈凤鸣 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王春飞
|
|
2 |
陈凤鸣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-14 | 经营范围变更 |
钢材批****、零售
|
钢材批****、零售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-10-14 | 法定代表人变更 |
乔木
|
王春飞
|
3 | 2019-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乔木 [退出]
|
王春飞 [新增]
|
4 | 2015-12-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年1月16日 至 2016年1月15日
|
2006年1月16日 至 长期
|
5 | 2015-12-17 | 财务负责人 |
|
张丽萍
|
6 | 2015-12-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈凤鸣 备案手机:*****
|
7 | 2015-12-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2013-03-22 | 投资人(股权)变更 |
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,乔林,80.0,***,陈凤鸣,20.0
|
法人股东:无,无,无,自然人股东:***,乔木,80.0,***,陈凤鸣,20.0
|
9 | 2013-03-22 | 法定代表人变更 |
乔林
|
乔木
|