序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛和平投资股份有限公司 | 90% | 45万人民币 |
2 | 王利萍 | 10% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李炳林
|
|
2 |
王利萍
|
|
3 |
张超
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛和平国际旅行社有限责任公司北京分公司
|
兰菲 | 2015-08-11 |
2 |
秦皇岛和平国际旅行社有限责任公司玉峰里分公司
|
刘金珍 | 2015-05-28 |
3 |
秦皇岛和平国际旅行社有限责任公司燕大营业部
|
韩笑 | 2015-04-23 |
4 |
秦皇岛和平国际旅行社有限责任公司太阳城营业部
|
汪洋 | 2015-02-05 |
5 |
秦皇岛和平国际旅行社有限责任公司开****区分公司
|
陈嘉明 | 2014-03-20 |
6 |
秦皇岛和平国际旅行社有限责任公司昌黎门市部
|
张文励 | 2012-03-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008年3月3日 至 2018年3月2日
|
2008年3月3日 至 2038年3月2日
|
2 | 2016-08-01 | 经营范围变更 |
国内旅游、入境旅游和出境旅游业务;提供会议会展服务;旅游信息咨询;代订车、船、机票及旅游景点门票**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
国内旅游、入境旅游和出境旅游业务;提供会议会展服务;旅游信息咨询;代订车、船、机票及旅游景点门票;企业管理咨询;企业营销策划;经济贸易咨询;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;汽车租赁;机械设备、建材、化工产品、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、体育用品的销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2016-08-01 | 章程备案 |
无
|
2016-07-18新章程
|
4 | 2016-03-29 | 财务负责人 |
|
王利萍
|
5 | 2016-03-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张超 备案手机:*****
|
6 | 2016-03-29 | 经营范围变更 |
许可经营项目:国内旅游和入境旅游业务(凭有效旅行社业务经营许可证经营)**一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外)提供会议会展服务;旅游信息咨询;代订车、船、机票及旅游景点门票**
|
国内旅游、入境旅游和出境旅游业务;提供会议会展服务;旅游信息咨询;代订车、船、机票及旅游景点门票**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-03-29 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-23经营范围
|
8 | 2015-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨荣超 [退出]
|
李炳林 [新增]
|
9 | 2015-03-10 | 法定代表人变更 |
杨荣超
|
李炳林
|
10 | 2015-03-10 | 董事备案 |
杨荣超 [退出]
|
李炳林 [新增]
|