序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁永安 | 95% | 475.0万人民币 |
2 | 宋立东 | 5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁永安
|
|
2 |
宋立东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 投资人(股权)变更 |
尚建东 出资 475万人民币; [退出]宋立东 出资 25万人民币;
|
梁永安 出资 475万人民币; [新增]宋立东 出资 25万人民币;
|
2 | 2020-07-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-06股东、法定代表人
|
3 | 2020-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尚建东 [退出]
|
梁永安 [新增]
|
4 | 2020-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
揣伟 [退出]
|
宋立东 [新增]
|
5 | 2020-07-08 | 法定代表人变更 |
尚建东
|
梁永安
|
6 | 2018-08-29 | 章程备案 |
无
|
2018-08-20新章程
|
7 | 2018-08-29 | 投资人(股权)变更 |
尚建东 出资 500万人民币;
|
尚建东 出资 475( - 5% )万人民币;宋立东 出资 25万人民币; [新增]
|
8 | 2018-08-29 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周兆宇 [退出]
|
尚建东 [新增]
|
10 | 2016-09-01 | 法定代表人变更 |
周兆宇
|
尚建东
|