序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 尹学军 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 赵凤英 | 20% | 100.0万人民币 |
3 | 尹福连 | 20% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
尹福连
|
|
2 |
赵凤英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 章程备案 |
无
|
2020-08-17公司新章程**
|
2 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹福连
|
尹福连
|
3 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵凤英
|
赵凤英
|
4 | 2020-08-19 | 投资人(股权)变更 |
尹福连 出资 250万人民币;赵凤英 出资 250万人民币;
|
尹福连 出资 100( - 60% )万人民币;赵凤英 出资 100( - 60% )万人民币;尹学军 出资 300万人民币; [新增]
|
5 | 2018-11-15 | 地址变更 |
卢龙县石门镇南祖石门村
|
卢龙县石门镇胡黄岭村南
|
6 | 2018-11-15 | 投资人(股权)变更 |
尹学红 出资 250万人民币; [退出]尹学军 出资 250万人民币; [退出]
|
尹福连 出资 250万人民币; [新增]赵凤英 出资 250万人民币; [新增]
|
7 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹学军 [退出]
|
赵凤英 [新增]
|
8 | 2018-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹学红 [退出]
|
尹福连 [新增]
|
9 | 2018-11-15 | 法定代表人变更 |
尹学红
|
尹福连
|
10 | 2018-11-15 | 章程备案 |
无
|
2018-11-08新章程**
|