序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王禄文 | 50% | 250万人民币 |
2 | 邹鹏 | 50% | 250万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨茗茹
|
|
2 |
王禄文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-06 | 章程备案 |
无
|
2018-05-30新章程
|
2 | 2018-06-06 | 联络员备案 |
于百莹 *** 备案手机:***
|
邹鹏 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于百莹 [退出]
|
王禄文 [新增]
|
4 | 2018-06-06 | 投资人(股权)变更 |
王禄文 出资 250万人民币;于百莹 出资 250万人民币; [退出]
|
王禄文 出资 250万人民币;邹鹏 出资 250万人民币; [新增]
|
5 | 2018-04-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-21名称变更
|
6 | 2018-04-04 | 名称变更 |
秦皇岛海内房地产经纪有限公司
|
秦皇岛房界房地产经纪有限公司
|
7 | 2017-07-11 | 法定代表人变更 |
吕静
|
杨茗茹
|
8 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕静 [退出]
|
杨茗茹 [新增]
|
9 | 2017-02-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王禄文 [退出]
|
吕静 [新增]
|
10 | 2017-02-03 | 法定代表人变更 |
王禄文
|
吕静
|