序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秋兰 | 60% | 3万人民币 |
2 | 窦树银 | 40% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
窦树银
|
|
2 |
李秋兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-21 | 其他事项备案 |
窦树银 出资 2万人民币;李秋兰 出资 3万人民币;
|
窦树银 出资 2万人民币;李秋兰 出资 3万人民币;
|
2 | 2021-01-21 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-01-21章程第四章第八条**
|
3 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
窦树银 *** 备案手机:***
|
李秋兰 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-11-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
窦树银 备案手机:*****
|
5 | 2017-11-09 | 财务负责人 |
|
窦树银
|
6 | 2017-11-07 | 投资人(股权内部转让)备案 |
窦树银 出资 2万人民币;李秋兰 出资 3万人民币;
|
窦树银 出资 2.000000万人民币;李秋兰 出资 3.000000万人民币;
|
7 | 2017-11-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-11-07章程第四章第八条**
|
8 | 2014-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
窦树银
|
窦树银
|
9 | 2014-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安晓玉 [退出]
|
李秋兰 [新增]
|
10 | 2014-06-18 | 投资人(股权)变更 |
窦树银;安晓玉; [退出]
|
窦树银;李秋兰; [新增]
|