序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 首钢集团有限公司 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱新喜
|
|
2 |
李洪波
|
|
3 |
戴飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛首钢机械有限公司绥中分公司
|
刘纪东 | 2018-10-12 |
2 |
秦皇岛首钢机械有限公司迁安分公司
|
孙狂涛 | 2009-01-12 |
3 |
秦皇岛首钢机械有限公司北京科技分公司
|
孙狂涛 | 2005-04-04 |
4 |
秦皇岛首钢机械厂北京分厂
|
刘学专 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 法定代表人变更 |
朱新喜
|
李洪波
|
2 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于俊良 [退出]朱旭明 [退出]董治民 [退出]
|
戴飞 [新增]
|
3 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王新 [退出]韩立民 [退出]孙狂涛 [退出]朱新喜 [退出]关健 [退出]
|
李洪波 [新增]
|
4 | 2021-07-16 | 章程备案 |
无
|
2021-07-16新章程**
|
5 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱新喜
|
朱新喜
|
6 | 2021-03-17 | 地址变更 |
秦皇岛市海港区建设大街405号
|
河北省秦皇岛市海港区秦青路杜庄段188号
|
7 | 2021-03-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-16章程修正案**
|
8 | 2017-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
朱新喜孙狂涛王新关健韩立民
|
9 | 2017-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱新喜
|
朱新喜
|
10 | 2017-12-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
朱旭明董治民于俊良
|