序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦皇岛福电实业集团有限公司 | 100% | 1700.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张瑞锋
|
|
2 |
边吉春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边吉春杨春柏 [退出]
|
边吉春
|
2 | 2017-09-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
古正准 [退出]马向东 [退出]张瑞锋
|
张瑞锋
|
3 | 2017-09-05 | 监事备案 |
边吉春杨春柏 [退出]
|
边吉春
|
4 | 2017-09-05 | 董事备案 |
古正准 [退出]马向东 [退出]张瑞锋
|
张瑞锋
|
5 | 2017-09-05 | 章程备案 |
无
|
2017-08-30新章程**
|
6 | 2017-06-27 | 投资人(股权)变更 |
秦皇岛电力实业总公司 出资 1700万人民币; [退出]
|
秦皇岛福电实业集团有限公司 出资 1700万人民币; [新增]
|
7 | 2017-06-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-14章程修正案**
|
8 | 2016-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈英健 [退出]秦景江 [退出]杨长青 [退出]王昌文 [退出]刘保军 [退出]贾东伟 [退出]陈静华 [退出]李木文 [退出]索志高 [退出]史志东 [退出]马向东
|
张瑞锋 [新增]马向东古正准 [新增]
|
9 | 2016-05-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
边吉春高金玲 [退出]杨春柏
|
杨春柏边吉春
|
10 | 2016-05-04 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-05-03董事、监事情况
|