序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦森林 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周凤荣
|
|
2 |
周红艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛市海业物业服务有限公司牛头崖分公司
|
秦松林 | 2007-11-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-08-09变更公司经营范围
|
2 | 2021-08-10 | 经营范围变更 |
预包装食品零售;物业管理;房地产咨询服务;其他居民服务;热力供应;代居民收水电费及其他费用**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
物业管理;房地产咨询服务;其他居民服务;热力供应;代居民收水电费及其他费用;园林绿化工程;安防设备安装和维修;预包装食品零售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2018-12-26 | 法定代表人变更 |
秦森林
|
周凤荣
|
4 | 2016-11-24 | 经营范围变更 |
预包装食品零售;物业管理;房地产咨询服务;其他居民服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
预包装食品零售;物业管理;房地产咨询服务;其他居民服务;热力供应;代居民收水电费及其他费用**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-11-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-18变更经营范围
|
6 | 2016-08-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
秦森林
|
7 | 2016-08-25 | 股东(****起人)认缴出资额 |
周红艳 出资 120万人民币;秦海林 出资 180万人民币;
|
秦森林 出资 300万人民币;
|
8 | 2016-08-25 | 法定代表人变更 |
秦海林
|
秦森林
|
9 | 2016-08-25 | 董事备案 |
秦海林 [退出]
|
秦森林 [新增]
|
10 | 2016-08-25 | 经理备案 |
|
秦森林 [新增]
|