序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金成满 | 60% | 30万人民币 |
2 | 金晶 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金成满
|
|
2 |
金晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郭军 备案手机:*****
|
2 | 2016-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-22第二章第三条经营范围,第九章第二十六条营业期限。
|
3 | 2016-08-24 | 财务负责人 |
|
郭军
|
4 | 2016-08-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
1999年8月31日 至 2019年8月30日
|
1999年8月31日 至 2049年8月30日
|
5 | 2016-08-24 | 经营范围变更 |
中型餐馆(餐饮服务许可证有效期至2014年12月31日);建材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
中型餐馆;建材的销售;自有场地出租服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2014-04-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方来 [退出]
|
金晶 [新增]
|
7 | 2014-04-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
金成满;张凤敏; [退出]
|
金成满;金晶; [新增]
|
8 | 2014-04-29 | 经营范围变更 |
许可经营项目:中型餐馆(餐饮服务许可证有效期至2014年3月19日)。一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):建材的销售。
|
中型餐馆(餐饮服务许可证有效期至2014年12月31日);建材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-04-29 | 章程备案 |
无
|
2014-04-15
|
10 | 2014-04-29 | 监事备案 |
方来 [退出]
|
金晶 [新增]
|