序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨素坤 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨素坤
|
|
2 |
何小勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-31 | 经营范围变更 |
企业管理服务;企业管理咨询;餐饮企业管理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
餐饮企业管理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-07-31 | 财务负责人 |
|
杨海艳 ***
|
3 | 2018-07-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-30章程修正案
|
4 | 2014-10-27 | 章程备案 |
无
|
2014-10-25新章程
|
5 | 2014-10-27 | 注册资本(金)变更 |
5万人民币
|
50.0000万人民币( + 900% )
|