序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-11 | 负责人变更 |
高磊 [退出]
|
胡新茂 [新增]
|
2 | 2018-05-25 | 负责人变更 |
胡新茂 [退出]
|
高磊 [新增]
|
3 | 2017-07-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张大伟 备案手机:*****
|
4 | 2017-07-31 | 财务负责人 |
|
李爱侠
|
5 | 2017-07-31 | 经营场所变更 |
抚宁县南戴河避暑花园1栋门市2号
|
秦皇岛北戴河新区南戴河避暑花园1栋门市2号
|
6 | 2015-04-17 | 负责人变更 |
邢东升 [退出]
|
胡新茂 [新增]
|