序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔国才 | 99.66887% | 301.0万人民币 |
2 | 崔俊丽 | 0.33113% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔国才
|
|
2 |
崔俊丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-13 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-06公司章程第七章第二十二条**
|
2 | 2018-11-13 | 经营期限 |
1998年11月12日 至 2018年11月11日
|
1998年11月12日 至 长期
|
3 | 2016-06-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘东明 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-29 | 财务负责人 |
|
刘东明
|