序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天津市天海集团有限公司 | 100% | 213.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马骁 [退出]
|
张广平 [新增]
|
2 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史兵 [退出]
|
宋磊 [新增]
|
3 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 |
史兵
|
宋磊
|
4 | 2018-07-23 | 投资人(股权)变更 |
天津市天海集团有限公司 出资 213万人民币;
|
天津市天海集团有限公司 出资 213万人民币;
|
5 | 2018-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
马骁
|
6 | 2018-07-23 | 地址变更 |
昌黎县黄金海岸三纬路
|
昌黎黄金海岸一经路34号
|
7 | 2018-07-23 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
8 | 2018-07-23 | 法定代表人变更 |
史兵
|
史兵
|
9 | 2018-07-23 | 经营期限 |
1994年9月17日 至 长期
|
1994年9月17日 至 2044年9月16日
|
10 | 2018-07-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
史兵
|