序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘永山 | 90% | 459万人民币 |
2 | 杨楠 | 10% | 51万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘永山
|
|
2 |
刘统山
|
|
3 |
孟凡卓
|
|
4 |
高冬雷
|
|
5 |
张淑杰
|
|
6 |
杨楠
|
|
7 |
尹伟哲
|
|
8 |
王建军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛燕山大学计算机软件中心有限公司绥中分公司
|
刘永山 | 2009-12-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 经营范围变更 |
计算机技术开****、转让、咨询、服务;软件开****、销售;计算机硬件开****、销售;网络电子信息工程;安全技术防范系统工程;计算机通讯及控制工程;信息系统集成服务;音视频工程及相关技术开****、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、实验教学仪器的销售;信息系统工程监理;省内增值电信业务经营(凭许可证经营);人力资源服务(劳务派遣除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机技术开****、转让、咨询、服务;软件开****、销售;计算机硬件开****、销售;网络电子信息工程;安全技术防范系统工程;计算机通讯及控制工程;信息系统集成服务;音视频工程及相关技术开****、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、实验教学仪器的销售;信息系统工程监理;省内增值电信业务经营(凭许可证经营);人力资源服务(劳务派遣除外);信息技术咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2022-04-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-07章程修正案,经营范围
|
3 | 2021-04-12 | 经营范围变更 |
计算机技术开****、转让、咨询、服务;软件开****、销售;计算机硬件开****、销售;网络电子信息工程;安全技术防范系统工程;计算机通讯及控制工程;信息系统集成服务;音视频工程及相关技术开****、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、实验教学仪器的销售;信息系统工程监理;省内增值电信业务经营(凭许可证经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机技术开****、转让、咨询、服务;软件开****、销售;计算机硬件开****、销售;网络电子信息工程;安全技术防范系统工程;计算机通讯及控制工程;信息系统集成服务;音视频工程及相关技术开****、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、实验教学仪器的销售;信息系统工程监理;省内增值电信业务经营(凭许可证经营);人力资源服务(劳务派遣除外)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2021-04-12 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-08章程修正案、经营范围
|
5 | 2019-09-16 | 经营范围变更 |
计算机技术开****、转让、咨询、服务;软件开****、销售;计算机硬件开****、销售;网络电子信息工程;安全技术防范系统工程;计算机通讯及控制工程;信息系统集成服务;音视频工程及相关技术开****、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、实验教学仪器的销售;信息系统工程监理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
计算机技术开****、转让、咨询、服务;软件开****、销售;计算机硬件开****、销售;网络电子信息工程;安全技术防范系统工程;计算机通讯及控制工程;信息系统集成服务;音视频工程及相关技术开****、技术转让、技术咨询及技术服务;电子产品、实验教学仪器的销售;信息系统工程监理;省内增值电信业务经营(凭许可证经营)**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2019-09-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-09-10经营范围、章程修正案
|
7 | 2019-09-16 | 财务负责人 |
|
陈新 ***
|
8 | 2019-09-16 | 联络员备案 |
备案手机:
|
孙洪艳 *** 备案手机:***
|
9 | 2016-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙洪艳 [退出]
|
杨楠 [新增]尹伟哲 [新增]王建军 [新增]
|
10 | 2016-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘永山
|
刘永山
|