序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 解恩霞 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
解恩霞
|
|
2 |
李胜国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-05-14 | 清算组备案 |
无
|
负责人:解恩霞;成员:解恩霞;成员:孟秀杰;
|
2 | 2018-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宝山 [退出]
|
李胜国 [新增]
|
3 | 2018-01-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张超 [退出]
|
解恩霞 [新增]
|
4 | 2018-01-03 | 监事备案 |
张宝山 [退出]
|
李胜国 [新增]
|
5 | 2018-01-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-12-28章程修正案**
|
6 | 2018-01-03 | 董事备案 |
张超 [退出]
|
解恩霞 [新增]
|
7 | 2018-01-03 | 经理备案 |
张超 [退出]
|
解恩霞 [新增]
|
8 | 2018-01-03 | 投资人(股权)变更 |
张超 出资 100万人民币; [退出]
|
解恩霞 出资 100万人民币; [新增]
|
9 | 2018-01-03 | 法定代表人变更 |
张超
|
解恩霞
|
10 | 2017-06-20 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-06-14章程修正案**
|