序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余蜀清 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 肖德滨 | 30% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖德滨
|
|
2 |
余蜀清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-18 | 投资人(股权)变更 |
余蜀清 出资 70万人民币;郑国辉 出资 5万人民币; [退出]段幸涛 出资 25万人民币; [退出]
|
余蜀清 出资 70万人民币;肖德滨 出资 30万人民币; [新增]
|
2 | 2019-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段幸涛 [退出]
|
余蜀清 [新增]
|
3 | 2019-11-18 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-11-18章程修正案**
|
4 | 2018-08-29 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2018-08-29 | 投资人(股权)变更 |
余蜀清 出资 50万人民币;郑国辉 出资 5万人民币;余韬 出资 20万人民币; [退出]段幸涛 出资 25万人民币;
|
余蜀清 出资 70( + 40% )万人民币;郑国辉 出资 5万人民币;段幸涛 出资 25万人民币;
|
6 | 2017-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑国辉 [退出]
|
肖德滨 [新增]
|
7 | 2017-05-27 | 经理备案 |
郑国辉 [退出]
|
肖德滨 [新增]
|
8 | 2017-05-27 | 董事备案 |
郑国辉 [退出]
|
肖德滨 [新增]
|
9 | 2017-05-27 | 法定代表人变更 |
郑国辉
|
肖德滨
|
10 | 2017-01-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-01-12章程修正案**
|