序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪晚成 | 85% | 170万人民币 |
2 | 常红星 | 15% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾群
|
|
2 |
高阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
倪晚成 [退出]
|
顾群 [新增]
|
2 | 2018-06-15 | 法定代表人变更 |
倪晚成
|
顾群
|
3 | 2016-08-22 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
陈登 备案手机:*****
|
4 | 2016-08-22 | 经营范围变更 |
一般经营项目(项目中属于禁止经营和许可经营的除外):信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电子产品的技术开****、技术服务、技术转让;电子白板、书写屏、视频展示台、音像设备、教学影视设备、大屏幕电子显示系统、计算机软件及辅助设备、摄像机、投影机、通讯设备、文具用品、其他机械设备及电子产品的销售及相关咨询服务**
|
信息技术咨询服务;信息系统集成服务;计算机软件及电子产品的技术开****、技术服务、技术转让;电子白板、书写屏、视频展示台、音像设备、教学影视设备、大屏幕电子显示系统、计算机软件及辅助设备、摄像机、投影机、通讯设备、文具用品、其他机械设备及电子产品的加工、制造、销售及相关咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-08-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-17经营范围
|
6 | 2015-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王京 [退出]
|
倪晚成 [新增]
|
7 | 2015-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢芳 [退出]
|
高阳 [新增]
|
8 | 2015-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
骆国程 [退出]
|
倪晚成 [新增]
|
9 | 2015-03-09 | 投资人(股权)变更 |
常红星 出资 30万人民币;北京鸿合盛视数字媒体技术有限公司 出资 170万人民币; [退出]
|
常红星 出资 30万人民币;倪晚成 出资 170万人民币; [新增]
|
10 | 2015-03-09 | 监事备案 |
谢芳 [退出]
|
高阳 [新增]
|