序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴崇宁 | 99% | 99.0万人民币 |
2 | 李嘉新 | 1% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李嘉新
|
|
2 |
吴宝光
|
|
3 |
张学光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李学军 [退出]
|
吴宝光 [新增]
|
2 | 2021-11-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-11-03第三章第四条注册资金;第四章第六条股东出资情况。
|
3 | 2021-11-05 | 注册资本变更 |
300万人民币
|
100.000000万人民币( - 66.66667% )
|
4 | 2021-11-05 | 投资人(股权)变更 |
李嘉新 出资 3万人民币;吴崇宁 出资 297万人民币;
|
李嘉新 出资 1( - 66.66667% )万人民币;吴崇宁 出资 99( - 66.66667% )万人民币;
|
5 | 2020-11-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-11-23第一章第二条住所;第三章第五条股东;第四章第六条股东出资情况。
|
6 | 2020-11-26 | 地址变更 |
河北省秦皇岛市北戴河区联峰路72号
|
河北省秦皇岛市北戴河区联峰路北路86号硅谷湾41号楼
|
7 | 2020-11-26 | 投资人(股权)变更 |
李嘉新 出资 297万人民币;张学光 出资 3万人民币; [退出]
|
李嘉新 出资 3( - 98.9899% )万人民币;吴崇宁 出资 297万人民币; [新增]
|
8 | 2019-05-17 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
9 | 2019-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李利 [退出]
|
李学军 [新增]
|
10 | 2019-05-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-05-13第三章第五条公司股东;第四章第六条出资情况。
|