序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱德强 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱德强
|
|
2 |
杨静
|
|
3 |
任波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 章程备案 |
无
|
2021-04-15经营期限
|
2 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张爽 [退出]
|
杨静 [新增]
|
3 | 2021-04-21 | 经营期限 |
2011年5月11日 至 2021年5月10日
|
2011年5月11日 至 2031年5月10日
|
4 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨静 [退出]
|
任波 [新增]
|
5 | 2021-04-21 | 法定代表人变更 |
朱德强
|
杨静
|
6 | 2017-07-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
梁文燕 备案手机:*****
|