序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 负责人变更 |
谷春林 [退出]
|
郑学义 [新增]
|
2 | 2019-11-21 | 经营范围变更 |
通信及有线广播、电视设计、施工、安装、维修;计算机设计、开****、安装、维修;电子技术应用、咨询服务;通信电力及低压配电安装、电气安装、维修;自动消防设施安装、施工;综合布线
|
通信及有线广播、电视设计、施工、安装、维修;计算机设计、开****、安装、维修;电子技术应用、咨询服务;通信电力及低压配电安装、电气安装、维修;自动消防设施安装、施工;综合布线;港口设施、设备的租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-09-18 | 负责人变更 |
李玉峰 [退出]
|
谷春林 [新增]
|
4 | 2018-04-03 | 负责人变更 |
何津淮 [退出]
|
李玉峰 [新增]
|
5 | 2018-04-03 | 财务负责人 |
|
陶铮 ***
|
6 | 2018-04-03 | 联络员备案 |
备案手机:
|
陶铮 *** 备案手机:***
|
7 | 2013-03-26 | 其他事项备案 |
刘贺莹
|
何津淮
|
8 | 2010-06-22 | 名称变更 |
秦皇岛港务集团有限公司通信信息工程分公司
|
河北港口集团有限公司通信信息工程分公司
|
9 | 2007-01-18 | 其他事项备案 |
刘墨文
|
刘贺莹
|