序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常顺祥 | 100% | 1100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李越鹏
|
|
2 |
郭志奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-01 | 章程备案 |
无
|
2022-06-02增加党建内容
|
2 | 2022-05-07 | 法定代表人变更 |
宋秀珍
|
李越鹏
|
3 | 2022-05-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋秀珍 [退出]
|
李越鹏 [新增]
|
4 | 2022-02-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董书彬 [退出]
|
郭志奎 [新增]
|
5 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常顺祥 [退出]
|
宋秀珍 [新增]
|
6 | 2020-07-14 | 经营范围变更 |
有机、无机复混肥料技术开****;有机肥料、微生物肥料、生物修复菌剂制造、销售;污泥处理**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
有机、无机复混肥料技术开****;有机肥料、微生物肥料、生物修复菌剂制造、销售;污泥处理;生物技术推广服务;环保技术推广服务;园林绿化工程施工;土壤污染治理与修复服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2020-07-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢文谦 [退出]
|
宋秀珍 [新增]
|
8 | 2020-07-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-07-14经营范围
|
9 | 2020-07-14 | 联络员备案 |
张丽萍 *** 备案手机:***
|
张明明 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-07-14 | 法定代表人变更 |
常顺祥
|
宋秀珍
|