序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何艳玲 | 50% | 555万人民币 |
2 | 王致桐 | 50% | 555万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张红
|
|
2 |
杨雪霓
|
|
3 |
刘晓丽
|
|
4 |
李海涛
|
|
5 |
何丽梅
|
|
6 |
王茗瑶
|
|
7 |
关金升
|
|
8 |
魏秋颖
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
秦皇岛桐荣重工有限公司苗木种植分公司
|
王致桐 | 2016-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨雪霓 [退出]
|
张红 [新增]
|
2 | 2022-08-19 | 法定代表人变更 |
杨雪霓
|
张红
|
3 | 2022-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李海涛何丽梅刘晓丽张昆 [退出]杨雪霓
|
李海涛刘晓丽杨雪霓何丽梅张红 [新增]
|
4 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张红 [退出]
|
杨雪霓 [新增]
|
5 | 2022-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨雪霓李海涛何丽梅张红 [退出]刘晓丽
|
何丽梅刘晓丽张昆 [新增]李海涛杨雪霓
|
6 | 2022-05-11 | 法定代表人变更 |
张红
|
杨雪霓
|
7 | 2021-06-16 | 财务负责人 |
刘爽 ***
|
刘景艳 ***
|
8 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王致桐 [退出]
|
张红 [新增]
|
9 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭辉 [退出]王致桐 [退出]杨雪霓何丽梅隽炳政 [退出]
|
张红 [新增]刘晓丽 [新增]何丽梅杨雪霓李海涛 [新增]
|
10 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏秋颖何艳玲 [退出]关金升
|
王茗瑶 [新增]魏秋颖关金升
|