序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凤娥 | 100% | 8.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张凤娥
|
|
2 |
崔玉岭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-26 | 章程备案 |
无
|
2019-04-03股东、法定代表人
|
2 | 2019-04-26 | 法定代表人变更 |
崔建
|
张凤娥
|
3 | 2019-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔建 [退出]
|
张凤娥 [新增]
|
4 | 2019-04-26 | 投资人(股权)变更 |
崔建 出资 8万人民币; [退出]
|
张凤娥 出资 8万人民币; [新增]
|
5 | 2018-12-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2018-12-12 | 章程备案 |
无
|
2018-12-03股东、法定代表人、企业类型
|
7 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨立军 [退出]
|
崔建 [新增]
|
8 | 2018-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔建 [退出]
|
崔玉岭 [新增]
|
9 | 2018-12-12 | 法定代表人变更 |
杨立军
|
崔建
|
10 | 2018-12-12 | 投资人(股权)变更 |
杨立军 出资 4.4万人民币; [退出]崔建 出资 3.6万人民币;
|
崔建 出资 8( + 122.22222% )万人民币;
|