序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨兴 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵中杰
|
|
2 |
赵增峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵中杰 [退出]
|
赵增峰 [新增]
|
2 | 2021-02-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨伟明 [退出]
|
赵中杰 [新增]
|
3 | 2021-02-05 | 法定代表人变更 |
杨伟明
|
赵中杰
|
4 | 2017-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨兴 [退出]
|
杨伟明 [新增]
|
5 | 2017-03-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘文彤 [退出]
|
赵中杰 [新增]
|
6 | 2017-03-09 | 董事备案 |
杨兴 [退出]
|
杨伟明 [新增]
|
7 | 2017-03-09 | 法定代表人变更 |
杨兴
|
杨伟明
|
8 | 2017-03-09 | 经理备案 |
杨兴 [退出]
|
杨伟明 [新增]
|
9 | 2017-03-09 | 监事备案 |
刘文彤 [退出]
|
赵中杰 [新增]
|
10 | 2016-08-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-08-24经营范围
|