序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 负责人变更 |
聂杉杉 [退出]
|
张海顺 [新增]
|
2 | 2022-03-28 | 经营范围变更 |
许可经营项目:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准**
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;代理****行、代理兑付、承销政府债券;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经银行保险监督管理机构批准并由其上级行授权的其他业务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-07-03 | 负责人变更 |
殷海政 [退出]
|
聂杉杉 [新增]
|
4 | 2017-01-05 | 负责人变更 |
许岩 [退出]
|
殷海政 [新增]
|
5 | 2016-06-28 | 负责人变更 |
孙国成 [退出]
|
许岩 [新增]
|
6 | 2015-10-15 | 联络员备案 |
|
孙国成
|
7 | 2015-10-15 | 财务负责人 |
|
孙国成
|
8 | 2015-10-15 | 名称变更 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司抚宁县留守营支行
|
中国邮政储蓄银行股份有限公司秦皇岛市抚宁留守营支行
|
9 | 2015-10-15 | 经营场所变更 |
抚宁县留守营镇南街如意家园
|
河北省秦皇岛市抚宁区留守营镇南街如意家园
|
10 | 2015-05-25 | 负责人变更 |
郑萍 [退出]
|
孙国成 [新增]
|